Priska Gätzi
residente a Rapperswil, da Schänis Mandati attuali: Abfülleraj GmbH Persone correlate: Martina Fischli, Feride Dogum, Yvonne Sutter-Gübeli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Priska Gätzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Priska Gätzi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Priska Gätzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Priska Gätzi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Priska Gätzi
Persone con il nome Priska Gätzi lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Priska Gätzi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Priska Gätzi
Numero di pubblicazione: HR01-1005050642, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Abfülleraj GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-225.265.573, Heimatstrasse 20, 8645 Jona, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unverpackt-Ladens und betreibt damit Handel und Verkauf mit Waren aller Art, insbesondere mit verpackungsfreien, ökologisch und fair produzierten Lebensmitteln und Non-Food Produkten. Die Gesellschaft betreibt zudem einen Gastronomiebetrieb in Form eines Laden-Kaffees. Sie bezweckt die Durchführung von Veranstaltungen und Events aller Art im Gastrobereich, Workshops und andere Informations- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fischli, Martina, von Glarus Nord, in Rüti ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dogum, Feride, von Fischenthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sutter-Gübeli, Yvonne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger, Simone Nathalie, von Linden, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gätzi, Priska, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2412887, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, in Mörschwil, CHE-107.256.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946137).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gätzi, Priska, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1519563, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Raiffeisenbank Appenzell Genossenschaft, in Appenzell, CHE-105.879.582, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1425045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gätzi, Priska Anita, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.