Erwin Gächter
residente a Rüthi, da Rüthi (SG) Mandati attuali: Gächter & Co. AG Persone correlate: Raphael Leuener, Martin Husistein, Martin Schöb e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Gächter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Gächter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Gächter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Gächter"
|
|
Erwin Gächter
residente a Heerbrugg, da Oberriet (SG) Mandati attuali: Dart-Verein-Ostschweiz Persone correlate: Fritz Iseli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Gächter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Gächter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Gächter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Gächter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erwin Gächter
Persone con il nome Erwin Gächter lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Servizi sport
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Servizi sport
Privato con il nome Erwin Gächter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Gächter
Numero di pubblicazione: 954261, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gächter & Co., in Rüthi SG, CH-320.2.061.533-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 13, Publ. 5321522).
Statutenänderung:
17.06.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 3'480'404.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'158'439.38 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 200 Aktien zu CHF 1.000.00.
Firma neu:
Gächter & Co. AG.
Zweck neu:
System-Hausbau, Architektur, Holzbau und Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Theres, von Rüthi SG, in Rüthi SG, mit Einzelunterschrift;
Schiesser, Hansruedi, von Linthal, in Balzers (LI), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Rolf, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Gächter, Erwin, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
KS Treuhand AG (CH-320.3.019.294-8), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4973978, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ARGUS Prüf GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.047.673-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 8, Publ. 3893310).
Statutenänderung:
31.03.2009.
Firma neu:
Argus Prüf GmbH.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Leuengasse 2, 8952 Schlieren.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Revisionen und Wirtschaftsprüfungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 18.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Erwin, von Oberriet SG, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Marcel, von Grub AR, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 4139174, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ERSAL Gächter, bisher in Gossau SG, CH-320.1.057.334-3, Handel mit Waren aller Art, Einzelfirma (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 9, Publ. 2851538).
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Auerstrasse 4, 9435 Heerbrugg.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, Führung eines Gastrobetriebes sowie Ausführung von Spedition als Chauffeur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Erwin, von Oberriet SG, in Heerbrugg (Au SG), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau SG].