Thomas Michael Furrer
residente a Biel/Bienne, da Lungern Mandati attuali: itreas GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Michael Furrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Michael Furrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Michael Furrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Michael Furrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Michael Furrer
Persone con il nome Thomas Michael Furrer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Thomas Michael Furrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Michael Furrer
Numero di pubblicazione: 6962000, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
itreas GMBH, bisher in Zürich, CH-020.4.028.247-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883350).
Gründungsstatuten:
19.01.2004.
Statutenänderung:
20.11.2012.
Firma neu:
itreas GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(itreas S.à.r.l.) (itreas LLC).
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Bernstrasse 18, 2555 Brügg bei Biel.
Zweck neu:
Entwicklung und Ausführung von Bauprojekten mittels Architekturleistungen, Projektmanagement, Organisation und Beratung;
Verwaltung, Kauf, Verkauf oder Vermietung von Liegenschaften;
Werbemassnahmen für Kauf, Verkauf oder Vermietung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas Michael, von Lungern, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 5366840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
itreas GMBH, in Zürich, CH-020.4.028.247-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 21, Publ. 4149440).
Domizil neu:
c/o DachPartner AG, Opfikonerstrasse 153, 8050 Zürich. Gemäss Erklärung vom 30.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabino, Stefano, von Opfikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas Michael, von Lungern, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4149440, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mediaculture GmbH, bisher in Opfikon, CH-020.4.028.247-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, S. 21, Publ. 3369302).
Statutenänderung:
26.09.2007.
Firma neu:
itreas GMBH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(itreas LLC).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Opfikonstrasse 153, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im IT-Consulting und Immobilien. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann sich in irgendeiner Form an Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten oder veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Sonja, von Pigniu, in Pigniu, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas Michael, von Lungern, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Sabino, Stefano, von Opfikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon].