Adrian Gerold Fürst
residente a Gunzgen, da Gunzgen Mandati attuali: eicher+pauli Olten AG, Bio Refinery Solutions AG e di più Persone correlate: Linda Allemann, Martin Roth, Marcel Marzetti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Gerold Fürst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Gerold Fürst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Gerold Fürst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Gerold Fürst"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Gerold Fürst
Persone con il nome Adrian Gerold Fürst lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Fabbricazione di altre macchine
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Adrian Gerold Fürst
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Gerold Fürst
Numero di pubblicazione: HR02-1005962095, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
eicher+pauli Olten AG, in Olten, CHE-132.989.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Anina, von Zürich, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grüniger, Andrea, von Altendorf, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Adrian, von Gunzgen, in Gunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3596177, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Gerold Fürst AG, in Gunzgen, CHE-107.786.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6819616).
Statutenänderung:
14.06.2017.
Firma neu:
Bio Refineries Steiermark AG.
Domizil neu:
Allmendstrasse 25, 4617 Gunzgen.
Zweck neu:
Erwerb, Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Umwandlung von Abfallstoffen und erneuerbarer Ressourcen in neue Werkstoffe und Produkte. Kann im Übrigen alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher oder anderer Art im In- und Ausland zu beteiligen sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu vermieten, zu verwalten und zu veräussern, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Gerold, von Gunzgen, in Gunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Adrian Gerold, von Gunzgen, in Gunzgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürst-Staub, Christine, von Gunzgen, in Gunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1619623, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ID Energy AG, in Zofingen, CHE-113.341.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Adrian Gerold, von Gunzgen, in Gunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.