Adrian Fürk
residente a St. Gallen, da St. Gallen Mandati attuali: Fürk AG, Fürk Immobilien AG Persone correlate: Pascal Fürk, Roman Fürk, Simon Franz Fürk e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Fürk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Fürk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Fürk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Fürk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Fürk
Persone con il nome Adrian Fürk lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Adrian Fürk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Fürk
Numero di pubblicazione: HR02-1005990305, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-187.068.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fürk, Pascal, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Roman, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Simon Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2914451, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-187.068.377, Schachenstrasse 3, 9016 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2016.
Zweck:
Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Nutzfahrzeuge sowie Handel mit Motofahrzeugen, entsprechendem Zubehör und Hydraulikkomponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Fürk AG (neu: Fürk Immobilien AG), in St. Gallen (CHE-101.557.955) gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 02.06.2016 und Inventar per 01.01.2016 mit Aktiven von CHF 1'092'997.67 und Passiven von CHF 255'177.14, zum Preis von CHF 837'820.53.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürk-Britt, Manuela Esther, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürk, Simon Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2173879, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fürk AG, in St. Gallen, CHE-101.557.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürk, Franz, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürk, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].