Linus Paul Fuchs
residente a Zumikon, da Appenzell Mandati attuali: Chronext AG, Chronext Group AG e di più Persone correlate: Johannes Lorenzo Suter Jun., Till Spillmann, Johannes Lorenzo Suter Jun. e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Linus Paul Fuchs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Linus Paul Fuchs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Linus Paul Fuchs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Linus Paul Fuchs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Linus Paul Fuchs
Persone con il nome Linus Paul Fuchs lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Commercio di beni di consumo
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Linus Paul Fuchs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Linus Paul Fuchs
Numero di pubblicazione: HR02-1005823720, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Chronext AG, in Zug, CHE-152.233.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Man, Philipp Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Till, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roten, Philipp, von Leukerbad, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Linus, von Appenzell, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Johannes, von Ehrendingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005810057, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Chronext Group AG, in Zug, CHE-385.005.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742749).
Statutenänderung:
21.07.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 438'811.70 [bisher: CHF 300'003.90].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 438'811.70 [bisher: CHF 300'003.90].
Aktien neu:
4'388'117 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'000'039 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].
Partizipationskapital neu:
CHF 158'085.20 [bisher: CHF 133'589.60].
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 158'085.20 [bisher: CHF 133'589.60].
Partizipationsscheine neu:
1'580'852 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10 [bisher: 1'335'896 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.05.2023 beschlossene Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Linus, von Appenzell, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Johannes, von Ehrendingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005384577, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Laureus Foundation Switzerland, in Schaffhausen, CHE-113.488.605, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Linus Paul, von Appenzell, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell Etterlin, Franziska, von Muri (AG), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.