Roland Walter Frutiger
residente a Fraubrunnen, da Oberhofen am Thunersee Mandati attuali: FFoffice R.W. Frutiger, Dienstleistungen und Beratung Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Walter Frutiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Walter Frutiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Walter Frutiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Walter Frutiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Walter Frutiger
Persone con il nome Roland Walter Frutiger lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Roland Walter Frutiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Walter Frutiger
Numero di pubblicazione: 1664713, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Roland Walter, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1603535, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PRO immotreu ag, in Basel, CHE-106.774.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Roland, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1151649, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PRO immobilien treuhand ag, in Basel, CH-270.3.002.970-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073391).
Statutenänderung:
22.10.2013.
Firma neu:
PRO immotreu ag.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf den Gebieten Treuhand und Immobilien, insbesondere Liegenschaftsverwaltung, -vermittlung und -beratung, Buchhaltungen, Abschlüsse, Revisionen und Unternehmensberatungen und ebenso der Handel mit Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder die diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerletti-Sarasin, Christine Beatrice, von Basel, in Bottmingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weishaupt, Emil, von Teufen AR, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frutiger, Roland, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].