Hans Friederich
residente a Weisslingen, da Zürich Mandati attuali: Frietex, Hans Friederich Persone correlate: Marianne Friederich-Schmid Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Friederich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Friederich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Friederich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Friederich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Friederich
Persone con il nome Hans Friederich lavorano in questi rami economici
Intermediari commerciali in vari settori
Intermediari commerciali in vari settori
Privato con il nome Hans Friederich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Friederich
Numero di pubblicazione: HR02-1005562340, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rebbaugenossenschaft Staufberg, in Staufen, CHE-101.127.388, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, S.0, Publ. 6154940).
Domizil neu:
c/o René Sandmeier, Pfalzweg 34, 5603 Staufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soldati, Emanuele, von Coldrerio, in Staufen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuckschwerdt, Markus, von Staufen, in Staufen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Franz, von Zetzwil, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Peter, von Arni AG und Islisberg, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Hanspeter, von Staufen, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sandmeier, Alfred, von Staufen, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, René, von Staufen, in Staufen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuckschwerdt, Jacqueline, von Seengen, in Staufen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Samuel, von Neunforn, in Staufen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Felix, von Neuenhof, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Heinz, von Bottenwil, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kees Stadlin, Maria, von Zug, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6154940, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rebbaugenossenschaft Staufberg, in Staufen, CH-400.5.021.025-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1999, S. 8642).
Statutenänderung:
12.03.2010.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Gestrichener Haftungsvermerk aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 HRegV.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet einzig das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 23.03.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläfle, Walter, von Pfäffikon, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüttimann, Niklaus, von Jonen, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Franz, von Zetzwil, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Alfred, von Staufen, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friederich, Hanspeter, von Staufen, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5051952, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INTERCOOPERATION, Swiss Foundation for Development and International Cooperation, in Bern, CH-035.7.017.460-2, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2007, S. 3, Publ. 3761970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stetter, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramm, Johann-Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-035.9.002.788-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Chappatte, Serge, von Le Noirmont und Le Peuchapatte, in Avry-sur-Matran, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Hemmi, Vreni, von Chur, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Peter, von Rüegsau, in Lindau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Leo, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Jong, Willemijn, von Hochdorf, Neudorf und niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wössner, Julien, von Bern und deutscher Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Peter, von Zumikon, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gesù, Remo, von Basel und italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fino, Daniel, von Eriswil, in Onex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincent, Fernand, von Satigny, in Collonge-Bellerive, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friederich, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Essertines-sur-Rolle, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rijneveld, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Ede (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niesten, Marie-José, niederländische Staatsangehörige, in Bennekom (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jans, Beat, von Riehen, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bauer, Walo, von Degersheim, in Eggersriet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Anita, von Villmergen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kläy, Andreas, von Zollikofen, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Verena, von Längenbühl, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chauvie, Philippe, von Lausanne, in Vissoie, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morel, Caroline, von Corgémont, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nicolier, Felix, von Ormont-Dessus, in Aigle, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bumbacher, Urs, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karch, Herbert, von Obermumpf, in Wittenwil (Aadorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.