Michèle Fricke
residente a Stans, da Ingenbohl Mandati attuali: Strassengenossenschaft St. Josef, Kaufmann Kamin + Ofen AG Persone correlate: Beatrice Abry, Michael Christen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michèle Fricke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michèle Fricke"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michèle Fricke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michèle Fricke"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michèle Fricke
Persone con il nome Michèle Fricke lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Privato con il nome Michèle Fricke
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michèle Fricke
Numero di pubblicazione: 6136040, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Strassengenossenschaft St. Josef, in Stans, CH-150.5.003.577-6, c/o Michael Christen, St. Josef 17, 6370 Stans, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2010, 02.02.2011.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Instandstellung und den Unterhalt der St. Josefs-Strasse ab Kapelle St. Josef bis zum Ende der Strasse gemäss Plan. Die Genossenschaft kann alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen wie auch Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann mit Beschluss der Generalversammlung auch Strassenparzellen zu Eigentum übernehmen, sofern dies erforderlich ist und zweckmässig erscheint.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgt mittels Brief an die Genossenschafter, soweit nicht von Gesetzes wegen die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vorgesehen ist. Mit Erklärung vom 02.02.2011/23.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Christen, Michael, von Wolfenschiessen, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser-Vonlanthen, Irène, von Hergiswil NW, in Stans, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricke, Michèle, von Ingenbohl, in Stans, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2772732, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Kaufmann Kamin + Ofen AG, in Stans, CH-150.3.002.930-9, St. Josef 19, 6370 Stans, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2005.
Zweck:
Planung, Herstellung und Montage im Bereiche des Ofen- und Cheminéebaus sowie im Bereiche von Abgasanlagen und Kaminen und Sanierung derselben sowie Handel mit deren Bestandteilen und Ausführung sämtlicher damit zusammenhängender Arbeiten;
kann Aktien und Beteiligungen aller Art von Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Fricke, Michèle, von Ingenbohl, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.