Gabriel Frei
residente a Deitingen, da Rüthi (SG) Mandati attuali: Schreinerei Gebr. Frei AG Persone correlate: Adrian Keller, Tobias Frei, Hans Frei Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriel Frei", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriel Frei"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriel Frei", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriel Frei"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriel Frei
Persone con il nome Gabriel Frei lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Gabriel Frei
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriel Frei
Numero di pubblicazione: HR02-1006063423, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LED-X GmbH, in Rain, CHE-243.704.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006040022).
Statutenänderung:
14.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 1'991'164.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'421'401.99 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
LED-X AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.08.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Mit Erklärung vom 14.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WF Investments Sempach AG (CHE-265.107.868), in Sempach, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waller, Marcel, von Rain, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Frei, Gabriela, von Rain, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1006044820, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immo-X GmbH, in Rain, CHE-151.284.972, Dubemoos 2, 6026 Rain, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, die Vermietung, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 21.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
WF Investments Sempach AG (CHE-265.107.868), in Sempach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Waller, Marcel, von Rain, in Sempach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Frei, Gabriela, von Rain, in Sempach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006040022, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LED-X GmbH, in Sempach, CHE-243.704.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005132996).
Statutenänderung:
21.05.2024.
Sitz neu:
Rain.
Domizil neu:
Dubemoos 2, 6026 Rain.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von und den Handel mit elektrischen Komponenten aller Art, im Besonderen von Lichtkomponenten und Leuchten aller Art, den Im- und Export von elektrischen Komponenten aller Art, lichttechnische Beratung und Projektierung sowie die Herstellung von und den Handel mit Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waller, Marcel, von Rain, in Sempach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Frei, Gabriela, von Rain, in Sempach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.