Beatrice Frei
residente a Hägglingen, da Bellikon Mandati attuali: Pfarreistiftung St. Michael, Hägglingen Persone correlate: Alexander Büsser, Rainer Geissmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Frei", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Frei"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Frei", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Frei"
|
|
Béatrice Frei
residente a Langendorf, da Wyssachen Mandati attuali: Zahntechnik Beatrice Frei GmbH in Liquidation Persone correlate: Heinke Frei, Konstantin Rieser-Mathys Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Béatrice Frei", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Béatrice Frei"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Béatrice Frei", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Béatrice Frei"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beatrice Frei
Persone con il nome Beatrice Frei lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di prodotti medicali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di prodotti medicali
Privato con il nome Beatrice Frei
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Frei
Numero di pubblicazione: HR02-1006053615, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Zahntechnik Beatrice Frei GmbH, in Gerlafingen, CHE-331.326.686, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521272).
Firma neu:
Zahntechnik Beatrice Frei GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: bei Beatrice Frei, Wildbachstrasse 24a, 4513 Langendorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Béatrice, von Wyssachen, in Langendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006002860, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Frauen und Kinder Biel, in Biel/Bienne, CHE-107.176.563, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Beatrice Grete, von Lyss, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haljimi-Maliqi, Merita, von Embrach, in Jegenstorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005842893, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Atelier 93 GmbH, in Lenzburg, CHE-327.132.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Marina, von Röthenbach im Emmental, in Othmarsingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Beatrice, von Zürich, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blösch, Claudia, von Mörigen, in Bonstetten, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Petra, von Neuheim, in Bremgarten (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Peter, von Eschenbach (SG), in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].