Wieland Frank
residente a Wilnsdorf-Obersdorf, da Germania Mandati attuali: SIEGENIA-AUBI AG Persone correlate: Roy Blumenstein, Martin Portner, Alfons Bichsel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wieland Frank", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wieland Frank"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wieland Frank", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wieland Frank"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wieland Frank
Persone con il nome Wieland Frank lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Wieland Frank
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wieland Frank
Numero di pubblicazione: HR02-1004885392, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SIEGENIA-AUBI AG, in Uetendorf, CHE-101.633.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, S.0, Publ. 1570621).
Statutenänderung:
28.04.2020.
Aktien neu:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 750 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Reinhard, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Wieland, deutscher Staatsangehöriger, in Wilnsdorf-Obersdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bichsel, Alfons, von Hasle bei Burgdorf, in Merligen (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6310156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 182 vom 19.09.1990, S. 3'752, publizierten Eintrags Nr. 638 vom 06.09.1990. SIEGENIA-AUBI AG, in Uetendorf, CH-092.3.007.676-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S. 0, Publ. 6251956).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Wieland, deutscher Staatsangehöriger, in Wilnsdorf-Obersdorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: Wieland, Frank, in Wilnsdorf-Obersdorf (D)].