Christopher James Fletcher
residente a Uster, da Wädenswil e Kanada Mandati attuali: The Loose Moose GmbH in Liquidation, Fletchers Musicfactory & Productions Persone correlate: Corinne Manuela Fletcher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher James Fletcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher James Fletcher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher James Fletcher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher James Fletcher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christopher James Fletcher
Persone con il nome Christopher James Fletcher lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altre servici in educazione
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altre servici in educazione
Privato con il nome Christopher James Fletcher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christopher James Fletcher
Numero di pubblicazione: 4030873, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fletchers Musicfactory & Productions, in Uster, CHE-395.236.637, Seestrasse 39, 8610 Uster, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Musikunterricht, Musikauftritte, Studioarbeit.
Eingetragene Personen:
Fletcher, Christopher James, von Wädenswil, in Uster, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Fletcher, Corinne Manuela, von Wädenswil, in Uster, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5354886, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Loose Moose GmbH, in Uster, CH-020.4.030.891-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 49, Publ. 5097856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Dominic, von Muri AG, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fletcher, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5097856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Loose Moose GmbH, in Uster, CH-020.4.030.891-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2008, S. 22, Publ. 4291882).
Statutenänderung:
24.07.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Aufbau und Führung von fremden und eigenen gastronomischen Betrieben in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 28.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speck, Patrick, von Zug, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fletcher, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Hofstetter, Dominic, von Muri AG, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].