Christian Filippidis Semino
residente a Kloten, da Spagna Mandati attuali: Tross Services & Investments GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Filippidis Semino", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Filippidis Semino"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Filippidis Semino", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Filippidis Semino"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Filippidis Semino
Persone con il nome Christian Filippidis Semino lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Christian Filippidis Semino
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Filippidis Semino
Numero di pubblicazione: HR02-1004902648, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tross Services & Investments GmbH, bisher in Zürich, CHE-306.889.667, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901537).
Statutenänderung:
11.02.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o HSS GROUP AG, Zweigniederlassung Zug, Hertizentrum 15, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberegger, Manuela, von Zürich, in Auw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filippidis, Christian, spanischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Malaga (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3901537, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tross Services & Investments GmbH, bisher in Wollerau, CHE-306.889.667, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011).
Statutenänderung:
17.11.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Lavaterstrasse 71, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Besitz, Erwerb, Verwaltung, Bewirtschaftung, Bau und Umbau, Unterhalt, Instandsetzung, für eigene oder fremde Rechnung, sowie Betrieb von städtischen, industriellen oder ländlichen Immobilien, wie auch deren Unterhalt, Bewahrung, Vermietung und Veräusserung. Vermittlung beim Kauf, Verkauf und der Vermietung von Grundstücken, Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, ohne Eingehen eigener Risiken und für fremde Rechnung wirkend. Vermietung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken. Ausfuhr, Einfuhr, Kauf und Verkauf von Baumaterialien, -produkten und -maschinen aller Art, wie auch von allen Arten von Produkten, Elementen, Werkzeugen, Materialien und Zubehör für Haushalt, Büro und Gewerbe wie Sanitärbedarf, Elektromaterial, Klimaanlagen, Heizanlagen und -kessel sowie allgemein von Produkten, die zur Fertigstellung und Ausstattung von Bauten aller Art genutzt werden. Ausfuhr, Einfuhr, Kauf und Verkauf von Einrichtungsartikeln aller Art für den Innen- und Aussenbereich. Einrichtung und Ausstattung im weitesten Sinne von Immobilien aller Art. Reinigung, Unterhalt, Instandsetzung und Erhalt von Gärten, Schwimmbädern, öffentlichen oder privaten Wegen und von bereits errichteten Bauten. Vermittlung bei der Durchführung von Bau- und Immobilienprojekten aller Art wie auch bei der Erledigung aller erforderlichen gesetzlichen Formalitäten. Falls der Gesellschaftszweck eine oder mehrere Tätigkeiten umfasst, die einen Berufsabschluss verlangen, konstituiert sich die Gesellschaft als Vermittlung. Sie kann auch alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filippidis, Christian, spanischer Staatsangehöriger, in Malaga (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Marbella (ES)];
Oberegger, Manuela, von Zürich, in Auw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Sins].
Numero di pubblicazione: 2303775, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Polyenco International GmbH, bisher in Wollerau, CHE-194.676.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6380062).
Gründungsstatuten:
29.09.2011.
Statutenänderung:
28.05.2015.
Firma neu:
Oberegger Dolmetschen GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Reginastrasse 19, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist beratend und vermittelnd in folgenden Bereichen aktiv: Übersetzungen, Dolmetschen, Organisation von Kongressen und Tagungen, Dolmetschertechnik. Sie kann auch alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baure, Jean-Michel, französischer Staatsangehöriger, in Bardos (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Filippidis Semino, Claudio, spanischer Staatsangehöriger, in Asnières-Sur-Seine (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Filippidis Semino, Christian, spanischer Staatsangehöriger, in Marbella (ES), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Willis, Frank, britischer Staatsangehöriger, in Lancashire (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lewry, Stanley, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberegger, Joseph, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oberegger-Meier, Margrit Dora, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura;
Oberegger, Manuela, von Zürich, in Sins, mit Einzelprokura [bisher: in Alikon(Sins)].