Urs Feuz
residente a Niederönz, da Lauterbrunnen Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft Huttwil Persone correlate: Renate Buri-Hanke, Markus Buri Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
|
|
Urs Feuz
residente a Effretikon, da Lauterbrunnen Mandati attuali: Dolderbahn-Betriebs-AG Persone correlate: Marco Lüthi, Markus Granelli, Bruno Meier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
|
|
Urs Feuz
residente a Triengen, da Beatenberg Mandati attuali: Baugenossenschaft Winikon Persone correlate: Philipp Hermann Fries, Sarah Ehrler, Thomas Wyss e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
|
|
Urs Feuz
residente a Bern, da Lauterbrunnen Mandati attuali: Lobuka Immobilien AG, REDGroup GmbH Persone correlate: Edouard Eugène Maibach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Feuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Feuz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Feuz
Persone con il nome Urs Feuz lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Urs Feuz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Feuz
Numero di pubblicazione: HR02-1005806076, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Veronika, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Ursina, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Johann, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005684457, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lobuka Immobilien AG, in Bern, CHE-101.734.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556114).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 372, 3000 Bern 6].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Besitz, An- und Verkauf, Neu- und Umbau sowie Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken und Ausführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Liegenschaften Bern-Gbbl. Nr. 3645 (Kreis IV), Nr. 3646 (Kreis IV) und Nr. 3409 (Kreis VI) gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.6.1990;
Sacheinlage CHF 1'000'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Urs, von Lauterbrunnen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Maibach, Edouard, von Dürrenroth, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004979369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dolderbahn-Betriebs-AG, in Zürich, CHE-107.299.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räbsamen, Simon, von Mosnang, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Urs, von Lauterbrunnen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.