Antonio Ferrante
residente a Thalwil, da Rapperswil-Jona Mandati attuali: Swiss Global Asset Management AG Persone correlate: Roger Brogle, Ivan Konstantinov Ovcharov, Assen Milkov Christov Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Ferrante", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Ferrante"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Ferrante", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Ferrante"
|
|
Antonio Ferrante
residente a Gottlieben, da Italia Mandati attuali: Thurgauer Kantonalbank Persone correlate: Roman Giuliani, Catia Maria Sanchez Revuelto-De Gaudio, Andreas Scherf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Ferrante", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Ferrante"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Ferrante", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Ferrante"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Antonio Ferrante
Persone con il nome Antonio Ferrante lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi fiduciari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Antonio Ferrante
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Antonio Ferrante
Numero di pubblicazione: HR02-1006105191, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 27299 vom 24.06.2024 Swiss Global Asset Management AG, in Zürich, CHE-107.828.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024, Publ. 1006068382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrante, Antonio, von Rapperswil-Jona, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006068382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Global Asset Management AG, in Zürich, CHE-107.828.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794321).
Domizil neu:
Fraumünsterstrasse 9, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Jürg, von Dallenwil, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrante, Antonio, von Rapperswil-Jona, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005753675, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ray & Co GmbH, in Cham, CHE-460.900.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrante, Antonio, von Rapperswil-Jona, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrante, Barbara Lorenza Giuliana, von Bellinzona, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].