Martín Fernández Pardiñas
residente a Bern, da Spagna Mandati attuali: Studer Gebäudetechnik Holding AG, FM Beteiligungen GmbH e di più Persone correlate: Stefan Roth, Manuel Studer, Manuel Studer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martín Fernández Pardiñas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martín Fernández Pardiñas"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martín Fernández Pardiñas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martín Fernández Pardiñas"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martín Fernández Pardiñas
Persone con il nome Martín Fernández Pardiñas lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Martín Fernández Pardiñas
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martín Fernández Pardiñas
Numero di pubblicazione: HR02-1005417962, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Solothurn Gebäudetechnik AG, in Solothurn, CHE-273.646.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004940690, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Studer Gebäudetechnik AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-469.070.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530909).
Statutenänderung:
10.07.2020.
Firma neu:
Studer Gebäudetechnik Holding AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Weissensteinstrasse 88, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Manuel, von Fraubrunnen, in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004924035, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Solothurn Gebäudetechnik AG, in Solothurn, CHE-273.646.707, Weissensteinstrasse 88, 4500 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2020.
Zweck:
Planung, Projektleitung, Ausführung und Controlling von Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen für Gebäude jeder Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Studer Gebäudetechnik AG", in Feldbrunnen-St. Niklaus (CHE-469.070.099), nämlich das operative Geschäftsfeld, gemäss Vertrag vom 22.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'817'211.17 und die übernommenen Passiven (Fremdkapital) CHF 1'147'163.25 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 570'047.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Studer, Manuel, von Fraubrunnen, in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.