Oscar Ignacio Fernandez
residente a Risch, da Kerns Mandati attuali: Fernandez Storenservice GmbH Persone correlate: Gabriela Fernandez Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oscar Ignacio Fernandez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oscar Ignacio Fernandez"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oscar Ignacio Fernandez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oscar Ignacio Fernandez"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oscar Ignacio Fernandez
Persone con il nome Oscar Ignacio Fernandez lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Oscar Ignacio Fernandez
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oscar Ignacio Fernandez
Numero di pubblicazione: HR02-1005487869, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fernandez Storenservice GmbH, in Baar, CHE-313.707.553, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286819).
Statutenänderung:
17.05.2022.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 7, 6331 Hünenberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez, Oscar Ignacio, von Kerns, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baar];
Fernandez, Gabriela, von Kerns, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: 4286819, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fernandez Storenservice GmbH, in Baar, CHE-313.707.553, Rosentalweg 11, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2018.
Zweck:
Verkauf, Montagen, Reparaturen und Service von Storen, Beschattungssystemen, Insektenschutz und Renovation;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des Einzelunternehmens Fernandez Storenservice (CHE-113.726.957), in Baar, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.05.2018 und Übernahmebilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 57'981.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 33'480.85, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 4'500.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fernandez, Oscar Ignacio, von Kerns, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fernandez, Gabriela, von Kerns, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6052078, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ri Solutions GMBH, in Baar, CH-170.4.008.910-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 26, Publ. 5012254).
Statutenänderung:
21.02.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bohlstrasse 14, 6300 Zug. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandez, Oscar Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Dany Andres, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].