Andrew Feer
residente a Luzern, da Römerswil Mandati attuali: Mercato della Fontana GmbH Persone correlate: Martina Häfliger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrew Feer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrew Feer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrew Feer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrew Feer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrew Feer
Persone con il nome Andrew Feer lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Andrew Feer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrew Feer
Numero di pubblicazione: HR02-1005841539, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mercato della Fontana GmbH, in Büron, CHE-184.122.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829740).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feer, Andrew, von Römerswil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Häfliger, Martina, von Romoos, in Romoos, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005829740, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mercato della Fontana GmbH, in Büron, CHE-184.122.514, Sagipark 7, 6233 Büron, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Verkauf von Food- und Non-Food-Artikeln (inklusive Alkohol und Tabak). Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere den Betrieb einer Postagentur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 60'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 28.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Feer, Andrew, von Römerswil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005130650, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Feer Menziken GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-412.180.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203449).
Firma neu:
A. Feer Menziken GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, André, von Hochdorf, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Willi Jean, von Bauma, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feer, Andrew, von Römerswil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].