Schekeb Fateh
residente a Forch, da Biel/Bienne Mandati attuali: Easicon GmbH, Miromico AG e di più Persone correlate: Sosan Nawid, Adi Lazar, Daniel Lazar e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Schekeb Fateh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Schekeb Fateh"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Schekeb Fateh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Schekeb Fateh"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Schekeb Fateh
Persone con il nome Schekeb Fateh lavorano in questi rami economici
Altre libere professioni
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altre libere professioni
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Schekeb Fateh
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Schekeb Fateh
Numero di pubblicazione: HR02-1006130947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IoT Business Hub GmbH, in Erlenbach (ZH), CHE-288.798.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005599859).
Statutenänderung:
15.08.2024.
Firma neu:
IoT & AI Business Hub GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Advokatur Nawid, Sosan Nawid, Stampfenbachstrasse 32, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fateh, Schekeb, von Biel/Bienne, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Erlenbach (ZH)];
Nawid, Sosan, deutsche Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Erlenbach (ZH)].
Numero di pubblicazione: HR02-1006007235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tesenso AG, in Zürich, CHE-249.677.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Michael Andreas, von Fischenthal, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fateh, Schekeb, von Biel/Bienne, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uetz, Fabian Matthias, von Sumiswald, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005857476, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Easicon GmbH, in Zürich, CHE-136.920.619, c/o Office Zürich AG, Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die nachhaltige Entwicklung, Erbringung und Vermittlung von Wissen und Dienstleistungen sowie Produkten im Bereich Gesundheit und Soziales, Ökonomie und Recht, Informatik und des alltäglichen Bedarfs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die unmittelbar oder mittelbar damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Darüber hinaus kann sie Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lazar, Daniel, von Derendingen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lazar, Adi, von Derendingen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fateh, Schekeb, von Biel/Bienne, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nawid, Sosan, deutsche Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.