Nelenia Faner
residente a Egg b. Zürich, da Filippine Mandati attuali: Kirche Christi Persone correlate: José Loreto, Ponciano Lacson, Edna Estabillo Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nelenia Faner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nelenia Faner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nelenia Faner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nelenia Faner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nelenia Faner
Persone con il nome Nelenia Faner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Nelenia Faner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nelenia Faner
Numero di pubblicazione: HR02-1004778910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kirche Christi, in Egg, CHE-102.086.869, Verein (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S.0, Publ. 6805544).
Domizil neu:
c/o Nelenia Farner, Püntstrasse 28, 8132 Egg b. Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faner, Buenaventura, philippinischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Espiritu, Odeza, philippinische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loreto, Jose, philippinischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estabillo, Edna, von Novazzano, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faner, Nelenia, philippinische Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6805544, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kirche Christi, in Richterswil, CH-020.6.900.270-4, Verein (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2004, S. 17, Publ. 2405940).
Statutenänderung:
14.08.2012.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
c/o Nelenia Farner, Püntstrasse 14, 8132 Egg bei Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faner, Nelenia, philippinische Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Richterswil].
Numero di pubblicazione: 2405940, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kirche Christi, bisher in Zürich, CH-020.6.900.270-4, Verbreitung des christlichen Glaubensbekenntnisses, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.1989, S. 2647).
Statutenänderung:
24.04.2004.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
c/ Nelenia Faner, Hügsamstrasse 5, 8833 Samstagern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manalo, Erano, philippinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manalo, Jessie, philippinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacson, Ponciano, philippinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Faner, Buenaventura, philippinischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Espiritu, Odeza, philippinische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faner, Nelenia, philippinische Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied und Kassier].