Andreas Fahr
residente a Berlin, da Germania Mandati attuali: Information Services Group Switzerland GmbH Persone correlate: Uwe Ladwig Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Fahr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Fahr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Fahr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Fahr"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Fahr
Persone con il nome Andreas Fahr lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Andreas Fahr
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Fahr
Numero di pubblicazione: HR02-1005539789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Information Services Group Switzerland GmbH, in Kloten, CHE-230.826.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707616).
Domizil neu:
The Circle 6, 8058 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschin, Peter, von Rümlingen, in Obersiggenthal, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Florschütz, Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Nauheim (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahr, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Ladwig, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005090824, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PRS Tech AG, in St. Gallen, CHE-115.178.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S.13, Publ. 5332312).
Firma neu:
PRS Tech AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahr, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Muolen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1310769, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Maiex GmbH, bisher in Arbon, CHE-115.787.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 22, Publ. 5703012).
Gründungsstatuten:
17.06.2010.
Statutenänderung:
15.01.2014.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Diepoldsauerstrasse 48, 9443 Widnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahr, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weber, Urs, von Jens, in Arbon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Bruno, von Balgach, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kehl-Neff, Lydia, von Balgach, in Widnau, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.