Muriel Ettlin
residente a Regensdorf, da Allschwil Mandati attuali: Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster Persone correlate: Edy Birchler, Martin Jäger, Andreas Gut e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Muriel Ettlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Muriel Ettlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Muriel Ettlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Muriel Ettlin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Muriel Ettlin
Persone con il nome Muriel Ettlin lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi sport
Privato con il nome Muriel Ettlin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Muriel Ettlin
Numero di pubblicazione: HR02-1004784799, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, CHE-102.257.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Danièle, von Adelboden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Felix, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2130270, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster, in Uster, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1828).
Statutenänderung:
21.11.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumark, Dave, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1238422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babini, René, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Willy, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nauer, Otto, von Dottikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheifele, Hans-Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantucek, Peter, von Oetwil am See, in Oetwil am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ita, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Armin, von Kirchlindach, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tilliot-Treichler, Monika, von Richterswil und Aarberg, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.