Esther Ettlin-Burch
residente a Wilen (Sarnen), da Kerns Mandati attuali: Ettlin + Reinhard Immobilien AG Persone correlate: Hans Reinhard Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Ettlin-Burch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Ettlin-Burch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Ettlin-Burch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Ettlin-Burch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Esther Ettlin-Burch
Persone con il nome Esther Ettlin-Burch lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Esther Ettlin-Burch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Esther Ettlin-Burch
Numero di pubblicazione: HR02-1005670503, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Imfeld & Ettlin Treuhand GmbH, in Sarnen, CHE-114.400.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2084695).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Treuhand- und Buchhaltungsarbeiten, Ver-mögens-, Steuer- und Finanzberatung, die Durchführung von Erbteilungen sowie Verwaltung und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten, mieten und vermieten, pachten und verpachten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen brieflich. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin-Burch, Esther, von Kerns, in Wilen (Sarnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Patrick, von Sarnen, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2818601, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Stiftung Betagtenheim Kerns, in Kerns, CHE-105.133.117, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Stefan, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin-Burch, Esther, von Kerns, in Sarnen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin-Kellenberger, Monika, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlin-Schälin, Andrea Margrit, von Kerns, in Kerns, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2084695, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Imfeld & Ettlin Treuhand GmbH, in Kerns, CHE-114.400.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 12, Publ. 4565394).
Statutenänderung:
31.03.2015.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Freiteilmattlistrasse 50, 6060 Sarnen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin-Burch, Esther, von Kerns, in Wilen (Sarnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kerns].