Reto Ettisberger
residente a 5415 Obersiggenthal, da Arosa Mandati attuali: Hertenstein Panorama-Restaurant AG Persone correlate: Martin Ettisberger, Daniela Ettisberger, Marion Ettisberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Ettisberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Ettisberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Ettisberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Ettisberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Ettisberger
Persone con il nome Reto Ettisberger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Reto Ettisberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Ettisberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005374670, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RERO Gastro GmbH, in Obersiggenthal, CHE-408.100.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004528094).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Firma neu:
Genuss und Kultur GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Betrieben der Gastronomie, Eventorganisationen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie sowie den Handel mit Wein. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen. Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettisberger, Reto, von Arosa, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettisberger, Romina, von Arosa, in Bühler, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baden, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ettisberger, Christoph, von Flawil, in Bühler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004528094, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RERO Gastro GmbH, in Obersiggenthal, CHE-408.100.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettisberger, Marion, von Arosa, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettisberger, Romina, von Arosa, in Baden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ennetbaden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ettisberger, Reto, von Arosa, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2109243, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hertenstein Panorama-Restaurant AG, in Ennetbaden, CHE-103.737.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2002, S. 2, Publ. 575648). [Die Gemeinde St. Peter ist neu politische Gemeinde Arosa].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettisberger, Daniela, von Arosa, in Ennetbaden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ettisberger, Reto, von Arosa, in Obersiggenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von St. Peter, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ettisberger, Martin, von Kemmental, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ettisberger, Marion, von Arosa, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von St. Peter].