Adolf Ernst
residente a Buochs, da Holziken Mandati attuali: ADI + Partner AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adolf Ernst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adolf Ernst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adolf Ernst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adolf Ernst"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adolf Ernst
Persone con il nome Adolf Ernst lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Adolf Ernst
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adolf Ernst
Numero di pubblicazione: HR02-1005708425, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Adi Ernst Immobilien AG, bisher in Buochs, CHE-369.939.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265184).
Statutenänderung:
21.02.2023.
Firma neu:
alfac AG.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Binzenmatt 6, 6314 Unterägeri.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Adolf, von Holziken, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Nathalie, von Holziken, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Urs Viktor, von Ballwil, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Granzotto-Koller, Nadja Alexandra Janine, von Ballwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koller, Tanja Nicole, von Ballwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005265184, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Adi Ernst Immobilien AG, in Buochs, CHE-369.939.561, Rigistrasse 3, 6374 Buochs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung sowie den Erwerb, die Überbauung, Vermietung, Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.07.2021 das Grundstück LIG Holziken Nr. 163, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 410'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ernst, Adolf, von Holziken, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Nathalie, von Holziken, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1554213, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ADI + Partner AG, in Buochs, CHE-110.216.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, Publ. 1341251).
Domizil neu:
Rigistrasse 3, 6374 Buochs.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Adolf, von Holziken, in Buochs, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Holziken].