Markus Erne
residente a Kerns, da Dübendorf Mandati attuali: CHIRON Vet GmbH, ecm management AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Erne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Erne"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Erne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Erne"
|
|
Markus Erne
residente a Wahlen b. Laufen, da Zürich Mandati attuali: RadioSYS GmbH Persone correlate: Oliver Wisler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Erne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Erne"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Erne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Erne"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Erne
Persone con il nome Markus Erne lavorano in questi rami economici
Esercizio delle servizi diversi
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle servizi diversi
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Markus Erne
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Erne
Numero di pubblicazione: HR02-1005848582, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
CHIRON Vet GmbH, bisher in Ennetbürgen, CHE-477.673.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493600).
Statutenänderung:
20.09.2023.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Aecherlistrasse 14, 6064 Kerns. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Markus, von Dübendorf, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ennetbürgen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005493600, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
CHIRON Vet GmbH, in Ennetbürgen, CHE-477.673.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschass, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Meran (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Markus, von Dübendorf, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005486750, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
DEXIN Europe GmbH in Liquidation, bisher in Freienbach, CHE-477.673.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333701).
Statutenänderung:
06.05.2022.
Firma neu:
CHIRON Vet GmbH.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
Im Baumgarten 1, 6373 Ennetbürgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von physio- und osteopathischen Dienstleistungen für Tiere zum Erhalt der Gesundheit und Linderung von alters- oder krankheitsbedingten Beschwerden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Auflösung der Gesellschaft wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2022 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2021 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Markus, von Dübendorf, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift].