Friedrich Ermert
residente a Kraichtal, da Germania Mandati attuali: Billerbeck Schweiz AG, Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit Persone correlate: Louis Peter Siegrist, Bruno Zimmermann, Armin Vollmer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Friedrich Ermert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Friedrich Ermert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Friedrich Ermert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Friedrich Ermert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Friedrich Ermert
Persone con il nome Friedrich Ermert lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Friedrich Ermert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Friedrich Ermert
Numero di pubblicazione: HR02-1004521519, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Billerbeck Schweiz AG, in Fischbach-Göslikon, CHE-108.102.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3955435).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermert, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kraichtal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3830837, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Billerbeck Schweiz AG, in Fischbach-Göslikon, CHE-108.102.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corpina, Sandro, von Buchs (AG), in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermert, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kraichtal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5700068, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Billerbeck Schweiz AG, in Fischbach-Göslikon, CH-400.3.016.924-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 2, Publ. 5373382).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Billerbeck International AG, in Fischbach-Göslikon (CH-400.3.016.900-9), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 15'985'223.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'099'314.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermert, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kraichtal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Konrad, Paul, von Remetschwil, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Corpina, Sandro, von Buchs AG, in Buchs AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.