André Eppisser
residente a Buchs, da Hägglingen Mandati attuali: SEA marketing & event GmbH Persone correlate: Antonia Payr-Eppisser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Eppisser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Eppisser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Eppisser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Eppisser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Eppisser
Persone con il nome André Eppisser lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome André Eppisser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Eppisser
Numero di pubblicazione: 4311573, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SEA marketing & event GmbH, in Widnau, CHE-112.362.663, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1646009).
Statutenänderung:
31.05.2018.
Sitz neu:
Berneck.
Domizil neu:
Bahnstrasse 46, 9435 Heerbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppisser, Antonia, von Hägglingen, in Schweinfurt (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Widnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Eppisser, André, von Hägglingen, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6691966, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
LGT Capital Management AG, in Freienbach, CH-130.0.011.732-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, S. 0, Publ. 6405792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläy, Hansruedi, von Thunstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicky Mosimann, Elisabeth, von Mollis und Lauperswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cherf, Thierry, von Genf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
John, Rino, von Mels und Liechtenstein, in Triesenberg (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Andrea, von Altstätten und Oberriet SG, in Altstätten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eppisser, André, von Hägglingen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Jacques, von Sulgen, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisser, Caroline, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI)].
Numero di pubblicazione: 6536770, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
LGT Capital Partners AG, in Freienbach, CH-130.0.011.730-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S. 0, Publ. 6293922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Ivo, von Liechtenstein, in Mauren (FL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Agesand, Jonas, von Schweden, in Schindellegi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicky Mosimann, Elisabeth, von Mollis, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sethuraman, Sivakumar, von Urdorf, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eppisser, André, von Hägglingen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisser, Caroline, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Vaduz (LI)];
Schlachter, Robert, von Remetschwil, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Benken SG];
Vercoutere, Ivan, französischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Küsnacht ZH];
Wuorinen, Marko, finnischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zug];
Engeli, Jacques, von Sulgen, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altherr, Patrick, von Trogen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.