Elias Epp
residente a Silenen, da Silenen Mandati attuali: A. Kälin AG, Ingenieure und Planer Persone correlate: Matthias Tresch, Patrick Tresch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elias Epp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elias Epp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elias Epp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elias Epp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elias Epp
Persone con il nome Elias Epp lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Elias Epp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elias Epp
Numero di pubblicazione: HR02-1006001738, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
A. Kälin AG, Ingenieure und Planer, in Altdorf (UR), CHE-107.880.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Benno, von Einsiedeln, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Elias, von Silenen, in Silenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tresch, Matthias, von Silenen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tresch, Patrick, von Gurtnellen, in Bürglen (UR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Altdorf (UR)].
Numero di pubblicazione: 3407321, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
A. Kälin AG, Ingenieurbüro, in Altdorf (UR), CHE-107.880.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, Publ. 6483636).
Statutenänderung:
07.02.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der B. Kälin & Partner GmbH, in Altdorf (CHE-112.160.556), gemäss Fusionsvertrag vom 07.02.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 100'721.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 57'419.12 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übertragende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
A. Kälin AG, Ingenieure und Planer.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Ingenieur- und Planungsarbeiten sowie die Erstellung von Gutachten und Expertisen im Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin-Achermann, Irène, von Einsiedeln, in Altdorf (UR), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Elias, von Silenen, in Silenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Matthias, von Silenen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Patrick, von Gurtnellen, in Altdorf (UR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].