Martin Thomas Emch
residente a Bern, da Buchegg Mandati attuali: Wegmühle Apotheke AG, IFAK Verein Persone correlate: Philipp Braun, Daniela Friedli, Erich Gubler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Thomas Emch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Thomas Emch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Thomas Emch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Thomas Emch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Thomas Emch
Persone con il nome Martin Thomas Emch lavorano in questi rami economici
Pharmacie
Associazioni religiose, politiche o secolari
Pharmacie
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Martin Thomas Emch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Thomas Emch
Numero di pubblicazione: HR02-1005922935, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschafts-Apotheke Bern, in Bern, CHE-105.903.186, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür-Feller, Rahel, von Amden, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emch, Martin Thomas, von Buchegg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Kaufmann, Christoph Andreas, von Recherswil, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Martin, von Lyss, in Häutligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Lukas Adrian, von Recherswil, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Morano, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005822690, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wegmühle Apotheke AG (Wegmühle Apotheke SA) (Wegmühle Apotheke SA) (Wegmühle Apotheke Ltd), in Ostermundigen, CHE-130.723.090, Bernstrasse 98, 3072 Ostermundigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken und Drogerien, den Import und Export von apothekenüblichen Produkten, den Handel mit Medikamenten und Drogerie-Artikeln sowie die Beratung im pharmazeutischen und alternativen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Emch, Martin, von Buchegg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005302813, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IFAK Verein, in Biel/Bienne, CHE-103.574.491, Verein (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser-Heiz, Barbara, von Rüti bei Lyssach, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern Hufschmied, Marianne, von Rehetobel, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hysek, Claus Dr., von Bellmund, in Schwadernau, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedli, Daniela, von Ochlenberg, in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallopin, André, von Dardagny, in Meyrin, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Braun, Philipp, von Oberwil (BL), in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emch, Martin, von Buchegg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Erich, von Frauenfeld, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huwiler, Martin Dr., von Hitzkirch, in Vevey, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].