Matthias Bonaventure Ellgass
residente a Savigny, da Estavayer Mandati attuali: WeCut SA, Road Art SARL e di più Persone correlate: Cédric Zwicky, Mireille Ellgass, Philippe Décosterd e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Bonaventure Ellgass", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Bonaventure Ellgass"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Bonaventure Ellgass", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Bonaventure Ellgass"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Bonaventure Ellgass
Persone con il nome Matthias Bonaventure Ellgass lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Costruzione di strade, binari e tunnel
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio con macchine
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Officina del fabbro, fucina e bottega
Costruzione di strade, binari e tunnel
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio con macchine
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Matthias Bonaventure Ellgass
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Bonaventure Ellgass
Numero di pubblicazione: HR02-1005865877, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Roadart Ticino Sagl, in Bellinzona, CHE-159.535.965, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 110 del 10.06.2020, Pubbl. 1004907483).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pelossi, Laio Ivo, da Bedano, in Gerra Piano (Cugnasco-Gerra), socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
BO Plastiline SA (CHE-106.017.821), in Tolochenaz, socia, con 20 quote da CHF 1'000.00;
Ellgass, Olivier, da Estavayer, in Senarclens, presidente della gerenza, con firma individuale;
Décosterd, Philippe, da Bourg-en-Lavaux, in L'Isle, gerente, con firma individuale;
Ellgass, Matthias, da Estavayer, in Savigny, con firma individuale;
Ellgass, Mireille, da Estavayer, in Senarclens, con firma individuale;
Ellgass, Sébastien, da Estavayer, in Lonay, con firma individuale;
Joye, Raphaël, da Montagny (FR), in Chernex (Montreux), con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005865876, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Roadart Distribution Sagl, in Bellinzona, CHE-457.704.922, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 5 del 07.01.2022, Pubbl. 1005376265).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pelossi, Laio Ivo, da Bedano, in Gerra (Verzasca) (Cugnasco-Gerra), socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
BO Plastiline SA (CHE-106.017.821), in Tolochenaz, socia, con 20 quote da CHF 1'000.00;
Ellgass, Olivier, da Lausanne, in Senarclens, presidente della gerenza, con firma individuale;
Décosterd, Philippe, da Bourg-en-Lavaux, in L'Isle, gerente, con firma individuale;
Ellgass, Matthias, da Estavayer, in Lonay, con firma individuale;
Ellgass, Mireille, da Estavayer, in Senarclens, con firma individuale;
Ellgass, Sébastien, da Estavayer, in Lonay, con firma individuale;
Joye, Raphaël, da Montagny (FR), in Chernex (Montreux), con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005865300, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen, in Bern, CHE-109.987.319, Verein (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601219).
Statutenänderung:
11.05.2023.
Uebersetzungen des Namens neu:
(SISTRA Fédération Professionnelle Suisse pour la Sécurité Routière) (SISTRA Federazione Professionale Svizzera per la Sicurezza sulle Strade) (SISTRA Swiss Professional Federation for Road Safety).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogenmoser, Andreas, von Oberägeri, in St-Prex (Saint-Prex), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüssy, Roland, von Safenwil, in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trauffer, Michael, von Beatenberg, in Brienz BE, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emch, Patric, von Buchegg, in Menziken, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mandra, Mensur, von Eschenbach (SG), in Schmerikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellgass, Matthias, von Estavayer, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaumberg, Thomas, von Flühli, in Olten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder einem Mitglied des Vorstandes [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].