Eduard Eisele
residente a Widnau, da Austria Mandati attuali: Europack Schweiz GmbH Persone correlate: Philipp Eisele, Nathan Kröni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eduard Eisele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eduard Eisele"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eduard Eisele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eduard Eisele"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eduard Eisele
Persone con il nome Eduard Eisele lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Eduard Eisele
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Eisele
Numero di pubblicazione: HR02-1005607933, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Europack Schweiz GmbH, in Widnau, CHE-115.033.836, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Eisele, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004720634, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eisele Print & Packaging, in Widnau, CHE-112.907.717, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004691381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lustenau (AT)].
Numero di pubblicazione: 6341306, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Print-Shop Zellweger AG, bisher in Zürich, CH-020.3.001.787-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2002, S. 21, Publ. 297260).
Gründungsstatuten:
20.12.1991.
Statutenänderung:
06.09.2011.
Firma neu:
Antillen Multihandel AG.
Sitz neu:
Marbach SG.
Domizil neu:
Staatsstrasse 16, 9437 Marbach.
Zweck neu:
Handel mit sowie Vertrieb, Export und Import von Lebensmittelprodukten aus bzw. in die Antillen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren sowie Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mainardo, Monika, von Widnau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eisele, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Tamara, von Widnau, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.