Jürg Ehrler
residente a Steinhausen, da Steinen Mandati attuali: JFE Consulting KlG Persone correlate: Fabian Ehrler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Ehrler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Ehrler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Ehrler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Ehrler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Ehrler
Persone con il nome Jürg Ehrler lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Jürg Ehrler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Ehrler
Numero di pubblicazione: HR02-1005588214, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
j.consult.ag, in Altendorf, CHE-105.652.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Dr. Jürgen, von Wädenswil, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005188451, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
j.consult.ag, in Altendorf, CHE-105.652.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176957).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Willy, von Einsiedeln, in Einsiedeln, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Dr. Jürgen, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3355145, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JFE Consulting KIG, in Steinhausen, CHE-304.975.824, Eichholzweg 35C, 6312 Steinhausen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2017.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Sport- und Bekleidungsartikeln, insbesondere aus dem Bereich Radsport sowie Planung, Organisation und Durchführung von Sport-Events. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten und kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann zudem im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen:
Ehrler, Fabian, von Steinen, in Steinhausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Ehrler, Jürg, von Steinen, in Steinhausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.