Reinhard Egli
residente a Brütten, da Brütten Mandati attuali: Click-Solutions GmbH, Egli - eMarketing - Services Persone correlate: Katharina Egli-Gubelmann, Katharina Egli-Gubelmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reinhard Egli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reinhard Egli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reinhard Egli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reinhard Egli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reinhard Egli
Persone con il nome Reinhard Egli lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Reinhard Egli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reinhard Egli
Numero di pubblicazione: HR02-1005051373, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
click-solutions gmbh, in Opfikon, CHE-113.061.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S.0, Publ. 6402090).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Firma neu:
Click-Solutions GmbH.
Sitz neu:
Brütten.
Domizil neu:
Hintergässli 9, 8311 Brütten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten und das Erbringen von Dienstleistungen im Marketing- und Informatik- Bereich, sowie erstellen von Publikationen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, sich in Interessengemeinschaften verbinden, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann ferner auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 11.07.2006 Büro-Einrichtung und Informatik-Infrastruktur, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Reinhard, von Brütten, in Brütten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Egli-Gubelmann, Katharina, von Brütten, in Brütten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3505353, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sika Automotive AG, in Romanshorn, CHE-101.771.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Reinhard, von Thayngen, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Muntlix (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2266057, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sika Automotive AG, in Romanshorn, CHE-101.771.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1437049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchli, Roland, von Tenna, in Staad SG (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Roger, von Ebnat-Kappel, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Peter, von Muhen, in Boonton NJ (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thronicker, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Hägglingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Reinhard, von Thayngen, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klingbeil, Kristian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donath-Schmal, Karin Yáscara, deutsche Staatsangehörige, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.