Nicole Egger
residente a Littenheid, da Zürich Mandati attuali: Wohlfahrtsstiftung IVF HARTMANN AG, Kistler AG e di più Persone correlate: Ines Marusic, Claus Josef Martini, Hannes Leu e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Egger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Egger"
|
|
Nicole Egger
residente a Horw, da Winterthur Mandati attuali: K46 AG, IMMO N. LUZERN GmbH Persone correlate: Carol Fabio Egger, Michel Marc Egger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Egger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Egger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicole Egger
Persone con il nome Nicole Egger lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Altri servizi sociali
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una casse pensioni
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Altri servizi sociali
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Nicole Egger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Egger
Numero di pubblicazione: HR02-1006013026, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VDB-Security, bisher in Selzach, CHE-469.466.511, Verein (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722828).
Statutenänderung:
23.03.2024.
Sitz neu:
Herzogenbuchsee.
Domizil neu:
c/o Roger Bürki, Schulstrasse 9, 3363 Oberönz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Nicole, von Rechthalten, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Roger, von Worb, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Selzach];
Bürki, Reto, von Worb, in Welschenrohr (Welschenrohr-Gänsbrunnen), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005591870, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KMU Treuhand & Immobilien AG, in Opfikon, CHE-101.816.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britt, Doris, von Mosnang, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Egger, Nicole, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wydler, Jacqueline, von Zürich, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bülach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005569969, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Wohlfahrtsstiftung IVF HARTMANN AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.365.477, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riguzzi, Dr. Rinaldo, von Gommiswald, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martini, Dr. Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Nicole, von Zürich, in Littenheid (Sirnach), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marusic, Ines, von Schaffhausen, in Stetten SH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.