Stefan Edelmann
residente a Schwarzenburg, da Zihlschlacht-Sitterdorf, Zürich e Bischofszell Mandati attuali: Gentle Guard GmbH, Edelmann Böden + Wände GmbH e di più Persone correlate: Lars Matthias Salzmann, Markus Fringeli, Helena Edelmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Edelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Edelmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Edelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Edelmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Edelmann
Persone con il nome Stefan Edelmann lavorano in questi rami economici
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Stefan Edelmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Edelmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006075378, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gentle Guard GmbH, in Thun, CHE-110.541.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372041).
Statutenänderung:
18.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Andreas Hans, von Schlieren und Zürich, in Hilterfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Lars Matthias, von Naters, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Edelmann, Stefan, von Zürich, Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fringeli, Markus, von Bärschwil, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004850620, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EDELMANNBODEN GMBH, in Schwarzenburg, CHE-369.808.054, Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Bodenbelagsarbeiten sowie Platten- und Wandbelägen. Personalverleih in den Bereichen Fest- und Temporärstellen für die Sparten Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 28.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Edelmann, Stefan, von Zürich, Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Edelmann, Helena, tschechische Staatsangehörige, in Schwarzenburg, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004684763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Edelmann Böden + Beläge GmbH, in Schwarzenburg, CHE-112.377.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Sandra, von Zürich, Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schwarzenburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Edelmann, Stefan, von Zürich, Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schwarzenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.