Cédric Durand
residente a Pieterlen, da Spiez Mandati attuali: Bimag AG Grosshöchstetten Persone correlate: Jasmine Durand Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cédric Durand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cédric Durand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cédric Durand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cédric Durand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cédric Durand
Persone con il nome Cédric Durand lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Cédric Durand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cédric Durand
Numero di pubblicazione: HR02-1005433298, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BIMAG AG GROSSHÖCHSTETTEN, in Grosshöchstetten, CHE-107.195.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Cédric, von Spiez, in Pieterlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Durand, Jasmine, von Spiez, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3965603, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BIMAG AG GROSSHÖCHSTETTEN, in Grosshöchstetten, CHE-107.195.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1136945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Urs, von Weinfelden, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Cédric, von Spiez, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1136945, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BIMAG AG GROSSHÖCHSTETTEN, in Grosshöchstetten, CH-035.3.007.365-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.1996, S. 7315).
Statutenänderung:
15.10.2103.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Heizkörpern aller Art, die chemische und mechanische Boilerentkalkung, die Sanitärtechnik und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen,.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (auch per E-Mail oder Fax). Gemäss Erklärung vom 15.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TBS Treuhand Burkhardt AG, in Herbligen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Cédric, von Spiez, in Pieterlen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brig];
Brauchli, Urs, von Weinfelden, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Naters].