Karl Dunst
residente a Hergiswil, da Austria Mandati attuali: Dunst GmbH Persone correlate: Irene Dunst-Jung Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karl Dunst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karl Dunst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karl Dunst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karl Dunst"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karl Dunst
Persone con il nome Karl Dunst lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Karl Dunst
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karl Dunst
Numero di pubblicazione: 3302663, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Dugico SA, à Collombey-Muraz, CHE-341.681.611, société anonyme (No. FOSC 41 du 28.02.2014, Publ. 1372645).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dunst, Karl, de Hefenhofen, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gippa, Bernard, de Aigle, à Ollon, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 1372645, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Dugico SA, à Collombey-Muraz, CHE-341.681.611, c/o GANGEMI PEINTURE SA, Rue du Pré du Pont 26, 1868 Collombey, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.02.2014.
But:
achat, vente, courtage, gérance en matière mobilière et immobilière sur le territoire suisse, dans les limites de la 'Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger';
promotion et construction en matière mobilière et immobilière (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par avis inséré dans l'organe de publication pour les convocations aux assemblées générales et par avis inséré dans l'organe de publication pour les autres communications. Selon déclaration du 11.02.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gippa, Bernard, de Aigle, à Ollon, président, avec signature collective à deux;
Dunst, Karl, de Hefenhofen, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1185389, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Dunst GmbH, in Oberdorf NW, CHE-114.135.322, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 14, Publ. 5494930).
Statutenänderung:
11.11.2013.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
Sonnmattstrasse 1, 6052 Hergiswil NW.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dunst, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Büren NW (Oberdorf NW)];
Dunst-Jung, Irene, von Engelberg, in Hergiswil NW, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Büren NW (Oberdorf NW)].