Martina Dür-Steyer
residente a Buchs, da Germania Mandati attuali: VETROX AG, 2beCreative Werbeatelier Dür GmbH Persone correlate: Bernhard Dür, Bernhard Dür Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martina Dür-Steyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martina Dür-Steyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martina Dür-Steyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martina Dür-Steyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martina Dür-Steyer
Persone con il nome Martina Dür-Steyer lavorano in questi rami economici
Vetreria
Servizi pubblicità
Vetreria
Servizi pubblicità
Privato con il nome Martina Dür-Steyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martina Dür-Steyer
Numero di pubblicazione: 6865110, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Galerie Dür GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.059.589-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 12, Publ. 5268386).
Gründungsstatuten:
27.06.2006.
Statutenänderung:
10.09.2012.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Zugerstrasse 1, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dür-Steyer, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Galgenen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär-Dür, Isabella, von Burgdorf und Wädenswil, in Wädenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Dür, Isabella, von Burgdorf und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3450330, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Galerie Dür GmbH, in Rapperswil SG, CH-320.4.059.589-3, Kluggasse 10, 8640 Rapperswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2006.
Zweck:
Handel und Vertrieb von Gegenständen im Bereich der Kunst, Dekoration, von Modeschmuck und Waren aller Art sowie damit zusammenhängende Beratungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Galerie Dür, in Rapperswil SG, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 27.06.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 158'872.64 und Passiven von CHF 94'702.58, zum Preise von CHF 64'170.06, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 44'170.06 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Surpin-Dür, Isabella, von Burgdorf, in St. Gallenkappel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Dür-Steyer, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Galgenen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.