Dr. Tim Karl Peter Dührkoop
residente a Küsnacht, da Deutschland e Küsnacht (ZH) Mandati attuali: Xilva AG, Zaamigo AG Persone correlate: James Martin Hollands, Leo Roman Caprez, Jamie Micah Lawrence e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Tim Karl Peter Dührkoop", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Tim Karl Peter Dührkoop"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Tim Karl Peter Dührkoop", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Tim Karl Peter Dührkoop"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tim Karl Peter Dührkoop
Persone con il nome Tim Karl Peter Dührkoop lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di prodotti medicali
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di prodotti medicali
Privato con il nome Tim Karl Peter Dührkoop
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tim Karl Peter Dührkoop
Numero di pubblicazione: HR02-1005078645, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Namics AG, in St. Gallen, CHE-337.446.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dührkoop, Dr. Tim Karl Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann, Gregor Manuel, von Zürich, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holthusen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Thomas, von Embrach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pertek, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Sandro Stefan, von Sumiswald, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schopp, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seonbuchner, Andreas, von Sissach, in Besenbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4325293, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Namics Partner AG, in St. Gallen, CHE-337.446.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788289).
Statutenänderung:
15.06.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Namics AG, in St.Gallen (CHE-108.752.736), gemäss Fusionsvertrag vom 25.05. / 29.05. / 30.05. / 04.06. und 15.06.2018 sowie Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 30'786'275.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'557'325.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Namics AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Namics S.A.) (Namics Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie die Erbringung von Dienstleistungen im Telematikbereich, insbesondere konzeptionelle Beratung, Infrastrukturdienstleistungen sowie allgemeine Dienste im Bereich Neue Medien. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann insbesondere Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für Dritte oder für verbundene Unternehmungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmungen oder für Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albertin, Marcel, von Albula/Alvra, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burow, Mark Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dührkoop, Dr. Tim Karl Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann, Gregor Manuel, von Zürich, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammann, Joel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Grafing b. München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Patrick Joachim, von Diepoldsau, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidecke, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holthusen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörner, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Thomas, von Embrach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pelling, Edward James, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pertek, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulfer, Martin Karl, von Rüderswil, in Jonschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Sandro Stefan, von Sumiswald, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, André, von Illnau-Effretikon, in Gattikon (Thalwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schopp, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seonbuchner, Andreas, von Sissach, in Besenbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stofer, Daniela Christina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ohlen, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Langen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollet, Roman Christoph, von St. Gallen, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1482125, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Namics AG, in St. Gallen, CHE-108.752.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1243645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hassler, Marco, von Maladers, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, André, von Illnau-Effretikon, in Gattikon (Thalwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uerzlikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Christian, von Cham, in Buonas (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Dr. Ralph, von Luzern, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stuker, Jürg, von Zürich und Bowil, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dührkoop, Dr. Tim Karl Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schopp, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].