Christof Reto Dubach
residente a Schliern b. Köniz, da Grosswangen Mandati attuali: Steffen und Dubach, Architekten AG Persone correlate: Susanne Dubach-Mauron Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Reto Dubach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Reto Dubach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Reto Dubach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Reto Dubach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christof Reto Dubach
Persone con il nome Christof Reto Dubach lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christof Reto Dubach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christof Reto Dubach
Numero di pubblicazione: 1099977, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Steffen und Dubach, Architekten AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.899-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 4, Publ. 4207942).
Statutenänderung:
20.09.2013.
Zweck neu:
Führung eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 30.11.1979 und Bilanz per 30.06.1979: Aktiven von CHF 87'933.35 und Passiven von CHF 37'534.95 der Einzelfirma 'Steffen Architekturbüro', in Burgdorf, zum Preis von CHF 50'398.40, wofür 26 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 24'398.40 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Hans Karl, von Grosswangen, in Schönbühl (Gemeinde Urtenen), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Unternehmensberatungs-, Buchhaltungs- und Treuhandbüro Urs Roth AG, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Christof Reto, von Grosswangen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dubach-Mauron, Susanne, von Grosswangen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2779986, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
centaur IT GmbH, in Kirchlindach, CH-035.4.033.804-9, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 3, Publ. 2593366).
Statutenänderung:
23.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Christof, von Grosswangen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Thomas, von Pratteln, in Kirchlindach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Münchenbuchsee, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Haueter, Boris, von Trub, in Kirchlindach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Schweingruber, Jürg, von Rüeggisberg, in Kirchlindach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Numero di pubblicazione: 2593366, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
centaur IT GmbH, in Kirchlindach, CH-035.4.033.804-9, Eigerweg 14, 3038 Kirchlindach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.12.2004.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik (Assembling, Planungen, Konzepte, Ausbildung usw.) sowie Einkauf und Verkauf von Produkten, die direkt oder indirekt mit IT (Information Technology) in Zusammenhang stehen;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dobler, Thomas, von Pratteln, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Bottari, Vittorio, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Dubach, Christof, von Grosswangen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.