Urs Dörig
residente a Appenzell Schlatt, da Appenzell Mandati attuali: Ocean Capital AG, Dörig & Brülisauer GmbH Persone correlate: Mauro Dörig, Erwin Steuble Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Dörig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Dörig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Dörig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Dörig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Dörig
Persone con il nome Urs Dörig lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Gestione fondi
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Urs Dörig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Dörig
Numero di pubblicazione: HR02-1005842783, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Ocean Capital AG, in Appenzell, CHE-109.452.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4237309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Daniel, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Urs, von Appenzell, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Dörig, Mauro, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005086095, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Scartazzini Sanitär Systeme AG, in Chur, CHE-107.873.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004594098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Urs Albert, von Appenzell, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rietberger, Guido, von Malans, in Malans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Patrick, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzo, Alessandro, von Seewen, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pulver, Alan, von Oberbalm, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004855289, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
K & S Consultants AG, in Baar, CHE-112.122.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773447).
Firma neu:
K & S Consultants AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o TreuhandAtelier.ch AG, Blegistrasse 11B, 6340 Baar. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.03.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Ursula, von Zürich, in Ebertswil, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Schlichting, Jürgen Elmar, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TreuhandAtelier.ch AG (CHE-109.070.036), in Baar, Liquidatorin.