Besnik Dobraj
residente a Oberentfelden, da Kosovo Mandati attuali: B & B Group GmbH, eesom AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Besnik Dobraj", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Besnik Dobraj"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Besnik Dobraj", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Besnik Dobraj"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Besnik Dobraj
Persone con il nome Besnik Dobraj lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Besnik Dobraj
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Besnik Dobraj
Numero di pubblicazione: HR01-1005933840, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
B & B Group GmbH, in Luzern, CHE-344.909.615, Obergrundstrasse 117b, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Generalunternehmung mit allen in diesem Bereich zusammenhängenden Tätigkeiten sowie die Ausführung von Gipserarbeiten und Malerarbeiten. Die Gesellschaft darf alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 09.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dobraj, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005085846, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
eesom AG, bisher in Bern, CHE-112.621.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, Publ. 5297282).
Statutenänderung:
17.12.2020. 07.01.2021.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Ruessenstrasse 6, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraenkler, Pascal, von Tramelan, in Obergerlafingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Paul Dr., von Engelberg, in Mühleberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Z'graggen, Kaspar Prof. Dr., von Silenen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Martin, von Eriswil, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobraj, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4035319, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EDEL Fenster GmbH, in Buchs (AG), CHE-154.002.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316731).
Statutenänderung:
25.01.2018.
Sitz neu:
Suhr.
Domizil neu:
Bernstrasse Ost 14, 5034 Suhr.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobraj, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs (AG)].