Wilhelm Hans Jürg Dick
residente a Wilen b. Wollerau, da Zürich Mandati attuali: Baugenossenschaft 'Büel' in Liquidation Persone correlate: Renate Dick-Wagner, Roger Düring Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wilhelm Hans Jürg Dick", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wilhelm Hans Jürg Dick"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wilhelm Hans Jürg Dick", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wilhelm Hans Jürg Dick"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wilhelm Hans Jürg Dick
Persone con il nome Wilhelm Hans Jürg Dick lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Wilhelm Hans Jürg Dick
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm Hans Jürg Dick
Numero di pubblicazione: HR02-1005732366, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WIRE Immobilien AG, in Freienbach, CHE-103.805.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Rolf, von Ebnat-Kappel, in Teufen (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004865202, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rewi Immobilien AG, in Geroldswil, CHE-116.256.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Wilhelm Hans Jürg, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004562273, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Sidwald, in Nesslau, CHE-440.171.615, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369503).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Sidwald in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Wilhelm, genannt Willi, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].