Nicola Di Cesare
residente a Biberist, da Italia Mandati attuali: Mavor GmbH in Liquidation, Totaldiscount GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicola Di Cesare", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicola Di Cesare"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicola Di Cesare", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicola Di Cesare"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicola Di Cesare
Persone con il nome Nicola Di Cesare lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Nicola Di Cesare
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicola Di Cesare
Numero di pubblicazione: HR02-1004945531, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Mavor GmbH, in Sarnen, CHE-245.257.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Michel, von Pfyn, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004858895, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Totaldiscount GmbH, in Zug, CHE-246.835.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Letacon GmbH (CHE-109.326.922), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004830551, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Adamantes Sàrl, bisher in Genève, CHE-246.835.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 23.12.2019, Publ. 1004791538).
Statutenänderung:
04.12.2019.
Firma neu:
Totaldiscount GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.
Zweck neu:
Verkauf von technischen Produkten und Dienstleistungen in der Kommunikationstechnologie sowie Durchführung von Transporten und Betrieb von Autoreparaturwerkstätten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.