Reto Conradin Derungs
residente a Aarberg, da Breil/Brigels Mandati attuali: SIO SwissInsuranceOnline GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Conradin Derungs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Conradin Derungs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Conradin Derungs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Conradin Derungs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Conradin Derungs
Persone con il nome Reto Conradin Derungs lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Reto Conradin Derungs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Conradin Derungs
Numero di pubblicazione: HR02-1004969640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SIO SwissInsuranceOnline GmbH, in Bern, CHE-166.933.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, S.0, Publ. 6905782).
Statutenänderung:
27.08.2020.
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Bielstrasse 71, 3270 Aarberg. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Paul Walter, von Langnau im Emmental, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Reto Conradin, von Breil/Brigels, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chonburi (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6905782, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SIO SwissInsuranceOnline GmbH, bisher in Sarnen, CH-140.4.003.945-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, Publ. 6277526).
Gründungsstatuten:
22.07.2011.
Statutenänderung:
17.10.2012.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Controlling und Consulting Paul Baumgartner dipl. Wirtschaftsprüfer, Thunstrasse 43a, 3005 Bern .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art im In- und Ausland und die Beratung im Bereich der Versicherungswirtschaft und damit verbundene Service- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an in- oder ausländischen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Geschäfte finanzieren. Gemäss Erklärung vom 17.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Werner, von Glarus Süd, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Imfeld Treuhand- und Revisions AG (CH-140.3.001.068-9), in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Reto Conradin, von Breil/Brigels, in Chonburi (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Derungs, Reto];
Baumgartner, Paul Walter, von Langnau im Emmental, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6277526, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
SIO SwissInsuranceOnline GmbH, in Sarnen, CH-140.4.003.945-1, Feldstrasse 2, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungsverträgen und die Beratung im Bereich der Versicherungswirtschaft aller Art im In- und Ausland und damit verbundene Service- und Dienstleistungen. Nebenzwecke siehe Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Derungs, Reto, von Breil/Brigels, in Chonburi (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wild, Werner, von Glarus Süd, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Imfeld Treuhand- und Revisions AG (CH-140.3.001.068-9), in Sarnen, Revisionsstelle.