Raphaël Delétroz
residente a Moutier, da Ayent Mandati attuali: Société coopérative Marina Gestion, Novimmob SA Persone correlate: Claude Oehrli, Roger Hartmann, Ulrich Leuenberger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphaël Delétroz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphaël Delétroz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphaël Delétroz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphaël Delétroz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Raphaël Delétroz
Persone con il nome Raphaël Delétroz lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Compravendita di immobili propri
Altri servizi connessi al trasporto
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Raphaël Delétroz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Raphaël Delétroz
Numero di pubblicazione: HR02-0004449149, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Novadel Sàrl, à Valbirse, CHE-104.063.253, société à responsabilité limitée (No. FOSC 173 du 08.09.2015, Publ. 2360873).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delétroz, Raphaël, de Ayent, à Moutier, associé, sans droit de signature, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Luis, Cyrill Manuel, de Riedholz, à Biel/Bienne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Malleray (Valbirse), pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2360873, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Novadel Sàrl, à Moutier, CHE-104.063.253, société à responsabilité limitée (No. FOSC 146 du 29.07.2011, Publ. 6277996).
Modification des statuts:
14.08.2015.
Nouveau siège:
Valbirse.
Nouvelle adresse:
Le Crêt 1, 2735 Malleray.
Nouveau but:
La société a pour but : l'entretien, la rénovation de bâtiments, l'achat, la vente et la gérance d'immeubles. Elle peut créer des succursales, acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delétroz-Thommen, Rachel, de Buckten et Ayent, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Luis, Cyrill Manuel, de Riedholz, à Malleray (Valbirse), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Delétroz, Raphaël, de Ayent, à Moutier, associé, sans droit de signature, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 807944, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Novadel Sàrl, précédem. à Vicques, entretien, rénovation de bâtiments, achat, vente et gérance d'immeubles, société à responsabilité limitée (FOSC no 18 du 28.01.1998, p. 657).
Modification des statuts:
21.11.2002.
Nouveau siège:
Moutier.
But:
entretien, rénovation de bâtiments, achat, vente et gérance d'immeubles.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Inscription ou modification de personnes:
Delétroz, Raphaël, de Ayent, à Moutier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [précédemment: à Vicques];
Delétroz-Thommen, Rachel, de Buckten et Ayent, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: à Vicques].