Raphael Dal Bò
residente a Zürich, da Horgen Mandati attuali: RD Unternehmungen AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphael Dal Bò", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphael Dal Bò"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphael Dal Bò", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphael Dal Bò"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Raphael Dal Bò
Persone con il nome Raphael Dal Bò lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Raphael Dal Bò
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Raphael Dal Bò
Numero di pubblicazione: 1960707, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RD Nino GmbH, in Zürich, CHE-101.006.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135100).
Statutenänderung:
19.01.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.01.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 25'934.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'620.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
RD Nino AG.
Zweck neu:
Handel mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Lebensmitteln und anderen Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen..
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Bò, Raphael, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4135442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FG Gastronomie GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.701-8, Führung eines Gastronomiebetriebes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 23, Publ. 3984782).
Statutenänderung:
17.09.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal BO, Raphael, von Horgen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardoni, Fabio, von Quinto, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 3984782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FG Gastronomie GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.701-8, Zollikerstrasse 275, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2007, 13.06.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebes. Sie kann alle damit zusammenhängenden Managementdienstleistungen erbringen und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-How erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gardoni, Fabio, von Quinto, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Dal BO, Raphael, von Horgen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.