Jean Christophe Crettenand
residente a Riddes, da Isérables Mandati attuali: Fondation Les Moulins de la Fare, RedElec Technologie SA Persone correlate: Rita Nelly Zufferey, Josiane Marie Challandes, Edmond Rudi Crettenand e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean Christophe Crettenand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean Christophe Crettenand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean Christophe Crettenand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean Christophe Crettenand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean Christophe Crettenand
Persone con il nome Jean Christophe Crettenand lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Fabbricazione di prodotti chimici
Produzione di commestibili
Fabbricazione di prodotti chimici
Privato con il nome Jean Christophe Crettenand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean Christophe Crettenand
Numero di pubblicazione: HR01-1005211719, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Les Moulins de la Fare, à Isérables, CHE-191.591.883, c/o Narcisse Crettenand, Chemin des Comballes 3, 1914 Isérables, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
15.01.2021. 26.05.2021.
But:
restaurer, remettre en fonction, entretenir les moulins de la Fare sis au Chemin des Comballes 3, à Isérables;
conserver, acquérir les objets, les outils en relation avec les moulins et les céréales;
concevoir et créer autour des moulins et des céréales, des visites, des animations;
recréer la filière du blé au four à pain;
acquérir des bâtiments (raccard, grenier), des terrains (champs pour les céréales), en relation avec les buts de la fondation;
restaurer, entretenir, mettre en valeur le patrimoine de la fondation;
d'une manière générale, participer à l'essor du tourisme à Isérables, y compris créer des gîtes et des chambres d'hôtes;
à cet effet, la fondation pourra recevoir tous dons en espèces ou en nature, tous subsides et tous revenus qui seront affectés aux buts fixés;
tout but lucratif est exclu.
Réserve de modification du but par les fondateurs:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Crettenand, Narcisse Gérard, de Isérables, à Isérables, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettenand, Edmond Rudi, de Isérables, à Riddes, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Challandes, Josiane Marie, de Val-de-Ruz, à Saint-Blaise, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Crettenand, Edgard Nicolas, de Isérables, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Zufferey, Rita Nelly, de Chippis, à Riddes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
CEFIMA SA - Fiduciaire de Leytron (CHE-106.993.329), à Leytron, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1298011, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RedElec Technologie SA, à Riddes, CHE-113.683.868, société anonyme (No. FOSC 151 du 06.08.2010, p. 13, Publ. 5761164).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delaloye, Maurice, de Riddes, à Riddes, président, avec signature collective à deux;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Larpin, Pascal, de Féchy, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Narcisse, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Vouillamoz, Raymond, de Riddes, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux;
Delessert, Frédéric, de Sion, à Bramois (Sion), administrateur, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monay, Stéphane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Rouiller, Stéphane, secrétaire (hors-conseil) sans droit de signature];
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.